GLOBINVEST
La société GLOBINVEST a été créée le 3 juin 1994, il y a 30 ans. Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication). Son domaine d’activité est : activités des agents et courtiers d’assurances. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 8 RUE DES DAMES AUGUSTINES 92200 NEUILLY-SUR-SEINE. Elle possède 7 établissements.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 03/06/1994 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 03/06/1994. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.Radiée au RNE (INPI)le 29/10/2021 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 13/12/2013. Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Nature juridique | |
Tranche effectif salarié de la structure | Non renseigné |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | Non renseigné |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : Insee, VIES, DOUANES, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Date de radiation | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Nature juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Date de fermeture | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : Insee, VIES
Cette structure possède 7 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 397 524 190 00030 | Activité (NAF/APE) : Conseil pour les affaires et la gestion (74.1G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 16 PLACE VENDOME 75001 PARIS | Création : 05/12/1997 | État : |
SIRET : 397 524 190 00055 | Activité (NAF/APE) : Activités des agents et courtiers d’assurances (66.22Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 79 RUE LA BOETIE 75008 PARIS | Création : 27/08/2008 | État : |
SIRET : 397 524 190 00022 | Activité (NAF/APE) : Conseil pour les affaires et la gestion (74.1G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 80 AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS | Création : 01/10/1996 | État : |
SIRET : 397 524 190 00048 | Activité (NAF/APE) : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 42 RUE POUSSIN 75016 PARIS | Création : 01/08/2007 | État : |
SIRET : 397 524 190 00014 | Activité (NAF/APE) : Conseil pour les affaires et la gestion (74.1G) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 19 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE | Création : 03/06/1994 | État : |
SIRET : 397 524 190 00063 | Activité (NAF/APE) : Activités des agents et courtiers d’assurances (66.22Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 129 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE | Création : 18/10/2013 | État : |
SIRET : 397 524 190 00071 | Activité (NAF/APE) : Activités des agents et courtiers d’assurances (66.22Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 8 RUE DES DAMES AUGUSTINES 92200 NEUILLY-SUR-SEINE | Création : 02/04/2014 | État : |
Source : Insee